АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА
Крайние даты документов 1980 – 2005
Электронные копии документов отсутствуют
Усть-Тарский сельский Совет был создан на основании решения Президиума городского Совета народных депутатов от 07.03.1991 года в результате деления Нагорно-Ивановского сельского Совета. В состав Усть-Тарского сельского Совета вошли населенные пункты: Усть-Тара, Бешметовка, Киргап, Машканка.
Председателем сельского Совета был назначен Пузенков Степан Петрович.
В 1991 году на основании закона РФ "О местном самоуправлении" от 6 июля 1991 года и постановления главы администрации Тарского района от 9декабря 1991 года № 6 "О преобразовании исполкомов сельских Советов в сельские администрации" исполком Усть-Тарского сельского Совета преобразован в Усть-Тарскую сельскую администрацию.
Изменений в структуре и функциях не произошло.
По штатному расписанию на 1991 год структура администрации была следующей:
-аппарат управления
1) глава администрации;
2) специалист
-централизованная бухгалтерия
1) главный бухгалтер
2) кассир-счетовод
На основании Указа Президента РФ "О реформе представительных органов власти и органов местного самоуправления в РФ" от 9 октября 1993 года № 1617 и постановления главы администрации Тарского района от 13 октября 1993 года № 449 деятельность сельских Советов народных депутатов была прекращена, а их функции до избрания и начала работы новых органов местного самоуправления были возложены на соответствующую администрацию.
Окончательно функции сельской администрации были определены в Уставе Тарского района Омской области, принятом 23.09.96 г.
По данному уставу администрация:
-предоставляет предложения по проекту бюджета и расходовании бюджетных средств;
-согласовывает планы застройки населенных пунктов;
-ведет контроль за землепользование, застройкой сел, состоянием зданий и сооружений;
-организует работы по благоустройству;
-оказывает соц. поддержку нуждающимся гражданам;
- управляет муниципальным имуществом;
-организует охрану общественного порядка;
-содействует созданию на своей территории предприятий различных форм собственности;
-осуществляет иные полномочия, закрепленные законодательством и актами горсовета, главы городского самоуправления.
В 1994 году на основании постановления № 57 главы администрации Тарского района от 07.02.1994 года главе сельской администрации было поручено провести выборы старост и сформировать сельский Совет.
31.03.1994 года постановлением № 2 главы сельской администрации был утвержден список членов сельского Совета в количестве 7 человек. Возглавляет Совет глава администрации